近日,湖南省市场监督管理局官网“机构领导”一栏更新显示,“70后”干部,原任衡阳市委副书记、统战部部长的廖健已于今年3月起担任湖南省市场监督管理局副局长。
根据官网显示,廖健分管食品安全协调处(省食安办)、食品生产安全监督管理处、食品经营安全监督管理处、特殊食品安全监督管理处、食品安全抽检监测处、新闻宣传处,完成主要领导交办的其他工作。联系原省工商局和原省质监局信息中心、省食品和工业产品生产许可审查中心、省食品安全审评认证中心、省食品质量检验检测研究院。
廖健简历
廖健,男,汉族,1974年4月生,湖南衡山人,1996年7月参加工作,1994年5月加入中国共产党,湖南大学法学院法学专业毕业,在职研究生学历,法学博士学位。现任湖南省市场监督管理局党组成员、副局长。
1992.09-1996.07 湘潭大学汉语言文学专业学生
1996.07-1999.11 湖南省国税局监察审计室科员
1999.11-2004.02 湖南省国税局监察审计室副科长级监察员
(其间:2001.11-2003.03 挂职任衡东县国税局局长助理、党组成员;2003.03-2004.02 挂职任衡东县国税局副局长、党组副书记)
2004.02-2004.10 湖南省国税局征收管理处主任科员
2004.10-2006.03 永州市冷水滩区国税局局长、党组书记
(其间:2005.12 获湘潭大学法律专业法学硕士学位)
2006.03-2008.05 湖南省国税局人事处副处长
2008.05-2010.04 湖南省国税局人事处副处长、正处级干部
(其间:2008.08-2010.04 挂职任永州市国税局副局长、党组副书记)
2010.04-2011.04 湖南省国税局国际税务管理处处长
2011.04-2012.09 邵阳市国税局局长、党组书记
2012.09-2012.11 湖南省人大常委会法工委副主任提名人选
2012.11-2015.06 湖南省人大常委会法工委副主任
(其间:2012.09-2016.06 湖南大学法学院法学专业在职博士研究生学习,获法学博士学位;2014.03-2015.01 在中央党校第14期中青年培训二班学习)
2015.06-2016.10 长沙市人民政府副市长、党组成员
2016.10-2017.01 衡阳市人民政府党组成员
2017.01-2017.05 衡阳市人民政府副市长、党组成员
2017.05-2018.08 中共衡阳市委常委、市政府党组副书记、常务副市长
2018.08-2021.02 中共衡阳市委副书记、市委统战部部长、市委党校(市行政学院、社会主义学院)校长(院长)
2021.02-2021.03 湖南省市场监督管理局党组成员
2021.03- 湖南省市场监督管理局党组成员、副局长
潇湘晨报记者李姝
【来源:潇湘晨报】
版权归原作者所有,向原创致敬
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.