1955年9月,全军首次实行军衔制,到1965年取消时,已经有1614位开国将帅,他们均为立下赫赫战功的军中精英。大校是仅次于少将的军官,在当时严控将官数量的特殊背景之下,他们中有许多本应授予将军军衔的,也被授予了大校军衔。在1965年之前,也有许多上校晋升为大校,他们统称为“开国大校”。
又由于军衔制中断了23年,使得职务已经达到军级甚至大军区级、本应晋升将军的许多大校无缘“将军梦”。
到了1988年9月实行新军衔制时,有许多仍在位的开国大校终于圆了“将军梦”。这其中,有1位开国大校被授予了最高军衔——上将。还有14位开国大校被授予了中将军衔。
下面,笔者就来盘点一下他们的情况。这是第三篇,介绍1960年晋升大校后晋升中将的8名将领情况。要了解之前的文章请上翻查看。
朱光空军中将
朱光空军中将, 1922年11月生,山东长清人。1939年11月参加八路军,1939年10月加入中国共产党。抗日战争时期,他多次参加反“扫荡”作战和对日大反攻作战。新中国成立后,他长期在总部工作,历任总干部部科长、副处长、处长,总政干部部副部长,沈空政治部副主任,空3军政委,沈空副政委,总政干部部部长,中央军委纪委副书记。1985年7月至1992年11月任空军政委。1992年11月离休。1955年9月被授予上校军衔,荣获三级独立自由勋章、二级解放勋章,1960年晋升大校军衔,1988年9月被授予空军中将军衔。他也是少有的晋升为正大军区职务的中将。
刘立封中将,1918年6月出生,山东沂水人。1938年11月加入中国共产党,1940年参加八路军。抗日战争时期,历任干事、副科长、股长。参加了沂蒙山区反“铁壁合围”、反“扫荡”和葛庄、临沂等战役战斗。解放战争时期,历任科长、华野八纵卫生部政委,三野26军后勤部副政委。参加了莱芜、孟良崮、洛阳、豫东、淮海、渡江、解放上海等战役。新中国成立后, 1950年11月参加抗美援朝战争,任志愿军26军88师副政委、9兵团政治部直工部副部长,参加了第二、第四、第五次战役、1951年夏、秋季阵地防御作战。曾荣获朝鲜二级自由独立勋章、二级国旗勋章。1953年回国。历任省军区政治部组织部部长,济南军区政治部组织部部长、干部部部长,济南军区政治部副主任,总后勤部政治部主任,二炮政治部主任、副政委兼政治部主任。1982年11月至1990年4月任第二炮兵政委。1990年4月离休。1955年9月被授予上校军衔,荣获三级独立自由勋章、二级解放勋章,1960年6月晋升大校军衔,1988年9月被授予中将军衔。1996年2月26日在北京逝世,享年78岁。
周衣冰中将
周衣冰中将,汉族,1922年2月出生,安徽巢湖人。1938年12月加入中国共产党,1939年11月参加新四军。战争年代,他参加了济南、淮海等战役战斗。建国后,他曾任志愿军副师长兼参谋长、军参谋长、副军长,北京军区副参谋长、参谋长、副司令员。期间,他参与组织了著名的1982年的华北大演习和1984年的建国35周年国庆大阅兵,是建国35周年国庆大阅兵副总指挥。
1987年11月至1990年4月任北京军区司令员,成为少有的没有晋升上将军衔的正大军区职将领。原因是自1988年首批授予17位上将之后,直到5年后的1993年才晋升了五位上将,而直到1994年,军区司令员、政委才开始大规模晋升上将军衔,并成为惯例。包括他和他的继任者王成斌在内的两任北京军区司令员均以中将军衔离休。他1955年9月被授予上校军衔,荣获三级独立自由勋章、二级解放勋章,1960年晋升大校军衔。1988年9月被授予中将军衔。2017年8月9日在北京逝世,享年95岁。
他的儿子周小周也是中将,曾任成都军区副司令员。成为一对让人瞩目的父子中将。
贾朝群中将
贾朝群中将,1924年5月出生,河南偃师人。1938年9月加入中国共产党,1941年2月参加八路军。1940年 7月至1941年2月在延安自然科学院学习。后长期在军委二局、总参三部工作,历任科员、科长、处长、副局长、局长、副部长,解放军信息工程学院副院长。1984年3月至1989年6月任总参三部部长。1989年6月离休(正军职)。
1955年9月被授予上校军衔,荣获三级独立自由勋章、二级解放勋章。1960年晋升大校军衔。1988年9月被授予中将军衔。他是1988年9月授予的146位中将中少有的正军职中将,显然是对他长期以来在隐蔽战线上作为无名英雄的肯定和褒奖。很多资料习惯以讹传讹,说是当时授予了145位中将,其实少的就是他了。2016年5月16日,贾朝群将军在海南三亚逝世,高寿92年。
钱抵千中将
钱抵千中将,1919年生,江苏太仓人。1938年3月参加八路军,同年4月加入中国共产党。解放战争时期,他历任中野9纵政治部宣传部副部长、部长,二野15军宣传部部长,4兵团宣传部副部长,3兵团宣传部部长。1948年荣获人民功臣奖章。建国后,1951年参加抗美援朝,历任志愿军15军宣传部部长、《中国人民志愿军报》社长,志愿军政治部宣传部副部长兼新华通讯社中国人民志愿军总分社社长。1958年回国。后任总政宣传部处长、副部长,安徽省军区政治部主任,昆明军区政治部副主任,政治学院副院长兼训练部部长,解放军报社代理社长。1985年12月至1989年2月任国防大学副校长。1955年9月被授予上校军衔,荣获三级独立自由勋章、二级解放勋章。1960年6月晋升大校军衔。1988年9月被授予中将军衔。1989年2月23日在北京逝世,享年70岁。他也是首位病逝的88中将,授衔至逝世仅不到半年的时间。
徐芳春中将
徐芳春中将, 1921年2月出生,山东淄博人。1938年8月参加八路军,同年10月加入中国共产党。解放战争时期,曾任四野团长。参加了山海关保卫战、哈尔滨以西地区剿匪、攻打长春、保卫四平、三下江南、四保临江和1947年东北夏秋冬季攻势,以及辽沈、平津、渡江、湘赣、广东、广西等战役战斗。建国后,任副师长、代师长, 1950年在海南岛战役中荣立大功。后被保送到南京军事学院战役系学习。毕业后,任总参作战部副处长、处长、副部长,省军区副司令员,广州军区后勤部部长,广州军区副司令员,后勤学院院长。1985年11月至1990年4月任军事科学院副院长(大军区正职)。1990年4月离休。1955年9月被授予上校军衔,荣获三级独立自由勋章、二级解放勋章。1960年晋升大校军衔。1988年9月被授予中将军衔。2005年7月5日在广州逝世,享年85岁。
韩怀智中将
韩怀智中将,汉族,1922年4月出生,河北平山人。1937年10月参加八路军,1938年8月加入中国共产党。抗日战争时期,历任八路军第115师测绘员、参谋、特务连长、副科长、团参谋长。解放战争时期,任四野副团长。建国后,历任团长、志愿军副师长、师长、第54军参谋长、副军长、军长,总参谋长助理兼总参军训部长。1985年5月至1992年10月任解放军副总参谋长。1992年10月离休。参加了抗美援朝、西藏平叛、中印边境自卫反击战、对越自卫反击战。因战功上调到总部工作。1955年9月被授予上校军衔,荣获三级独立自由勋章、三级解放勋章。1960年晋升大校军衔。1988年9月被授予中将军衔。2003年4月27日在北京逝世,享年81岁。
傅奎清中将
傅奎清中将,汉族,1920年生,湖北英山人。1938年8月加入中国共产党,1939年9月参加新四军。1937年10月参加中共秘密工作,任中共英山县委地下交通员,负责与罗田、霍山等地的交通联络,从此走上革命道路。建国后,他于1953年4月参加抗美援朝,任志愿军第9兵团组织部副部长,志愿军第23军69师政委兼政治部主任。1958年回国。后历任23军政治部主任、军副政委、军政委,沈阳军区副政委。1980年12月任福州军区政委。1985年6月“百万大裁军”时,福州军区合并至南京军区,他出任新调整组建的南京军区的政委。1990年4月离休。1955年9月被授予上校军衔,荣获三级独立自由勋章、二级解放勋章,1960年晋升大校军衔,1988年9月被授予中将军衔。
1955年至1965年先后授予或晋升大校3193名,其中1988年9月晋升为上将、中将(无少将)的共有1位上将、14位中将。这其中,1960年晋升为大校的开国大校就占了8人,占比超过一半,且他们无一例外地都是中将。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.