海南省文昌市现任市委常委有:
市委书记:龙卫东
龙卫东,男,汉族,1967年11月生,湖南涟源人,大学学历,公共管理硕士学位,1996年3月加入中国共产党,1989年8月参加工作。现任海南省文昌市委书记。
市委副书记、市长:刘冲
刘冲,男,汉族,1981年2月生,安徽淮北人,清华大学研究生学历,工学博士学位,工程师。2006年7月参加工作,2003年12月加入中国共产党。现任海南省文昌市委副书记,市人民政府党组书记、市长(副厅级),文昌国际航天城管理局党委书记、局长。
市委副书记、政法委书记:凌华
凌华,男,汉族,1983年1月生,硕士研究生,中共党员。现任海南省文昌市委副书记、政法委书记。
市委常委、宣传部部长:何瑞闻
何瑞闻,男,1982年7月生,汉族,海南文昌人,在职研究生学历,在职公共管理硕士学位,2005年7月参加工作,2009年8月加入中国共产党。现任海南省文昌市委常委、宣传部部长(正处级)。
市委常委、组织部部长:马立峰
马立峰,男,中共党员,现任海南省文昌市委常委、组织部部长,文昌市委直属机关工委书记。
市委常委、纪委书记、市监委主任:王元春
王元春,男,汉族,1981年7月生,硕士研究生,中共党员。现任海南省文昌市委常委,市纪委书记(正处级)、市监察委员会主任、三级高级监察官。
市委常委、副市长:魏波
魏波,男,汉族,1982年5月生,大学,中共党员。现任海南省文昌市委常委,市人民政府党组成员、副市长(挂职)。
市委常委、统战部部长:王卓祥
王卓祥,男,1979年10月生,汉族,海南海口人,在职大学学历,1997年12月参加工作,2000年6月加入中国共产党。现任海南省文昌市委常委、统战部部长、三级调研员。
市委常委、常务副市长:王康强
王康强,男,1975年3月生,汉族,海南文昌人,中央党校大学学历,2000年1月加入中国共产党,1997年8月参加工作。现任海南省文昌市委常委,市人民政府党组副书记、副市长(负责常务工作)。
市委常委、副市长:袁世英
袁世英,男,汉族,1980年5月生,大学,工程硕士,中共党员。现任海南省文昌市委常委,市人民政府党组成员、副市长(挂职)。
市委常委、人武部政治委员:赵金路
赵金路,男,1980年11月生,汉族,河南鲁山人,大学学历,1999年9月参加工作,2001年7月加入中国共产党。 现任海南省文昌市委常委、市人民武装部上校政治委员。
市委常委、文城镇党委书记:王一杨
王一杨,女,汉族,海南琼海人,大学学历,管理学学士学位,1999年12月参加工作,2009年9月加入中国共产党。现任海南省文昌市委常委,文城镇党委书记。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.